KRS 0000519942
NIP6263016071
REGON24363564100000
NazwaGREENRESOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREENRESOURCES
Data rejestracji 14 sie 2014 (10 lat temu) 14 sie 2014
Data usunięcia 12 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PATRYK.SEGET@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6263016071
data rejestracji 13 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 wrz 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAADAM MARIAN PASZEK
Wspólnik
2018-06-15
2023-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
PATRYK ARTUR SEGET
Wspólnik
2014-08-14
2018-06-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DANIEL ARKADIUSZ JEŻ
Wspólnik
2014-08-14
2023-09-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PATRYK ARTUR SEGET
PREZES ZARZĄDU
2014-08-14
2018-06-15
DANIEL ARKADIUSZ JEŻ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-14
2020-02-28
2014-08-14
2014-09-12
PSZCZYŃSKA, 13, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
2015-11-12
2019-07-12
UL. STAROMIEJSKA, 60, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
2019-07-12
2020-04-29
UL. STAROMIEJSKA, 6, KATOWICE, 40-013, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie