KRS 0000519173
NIP9591957070
REGON26078624600000
NazwaTROPEM PRZYGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTROPEM PRZYGODY
Data rejestracji 06 sie 2014 (10 lat temu) 06 sie 2014
Data usunięcia 02 mar 2022 02 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 6, KIELCE, 25-663, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TROPEMPRZYGODY.PL
Dane podatkowe
NIP 9591957070
data rejestracji 01 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARCIN MATEUSZ DZIEWIĘCKI
Beneficjent
MARCIN JAROSŁAW JEDLIŃSKI
Beneficjent
MARCIN JAROSŁAW JEDLIŃSKI
reprezentant
MARCIN JEDLIŃSKI
Wspólnik
2014-08-06
2022-03-02
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
MATEUSZ GIL
Wspólnik
2014-08-06
2017-09-28
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
MARCIN MATEUSZ DZIEWIĘCKI
Wspólnik
2014-08-06
2022-03-02
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
JAN ANTONI DARANOWSKI
Wspólnik
2014-08-06
2017-09-28
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
MARCIN MATEUSZ DZIEWIĘCKI
Prokurent
2017-09-28
2021-01-15
PROKURA ODDZIELNA
MARCIN JEDLIŃSKI
Likwidator
2021-01-15
2022-03-02
MARCIN MATEUSZ DZIEWIĘCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN JAROSŁAW JEDLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MATEUSZ DZIEWIĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-06
2015-04-02
MARCIN JEDLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-06
2021-01-15
MATEUSZ GIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-06
2017-09-28
2014-08-06
2014-08-11
TROPEM PRZYRODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-11
2021-01-15
TROPEM PRZYGODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-06
2016-01-27
PAŃSKA, 84, KIELCE, 25-811, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie