KRS 0000519020
NIP7262654692
REGON10181712500000
Nazwa1001PARTS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwa1001PARTS.PL
Data rejestracji 05 sie 2014 (10 lat temu) 05 sie 2014
Data usunięcia 28 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KOŚCIELNY, 8, ŁÓDŹ, 91-444, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email POCZTA@1001PARTS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPRZEMYSŁAW JACEK SZUBA
Wspólnik
2014-08-05
2018-09-28
1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ.
MARYNA SHAPOVALOVA
Wspólnik
2015-02-16
2018-09-28
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ.
VOLODYMYR KYRPYCHOV
Wspólnik
2015-02-16
2018-09-28
750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW JACEK SZUBA
Likwidator
2018-04-13
2018-09-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW JACEK SZUBA
PREZES ZARZĄDU
2014-08-05
2018-04-13
VOLODYMYR KYRPYCHOV
WICEPREZES
2015-02-16
2018-04-13
2014-08-05
2018-04-13
1001PARTS.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie