KRS 0000518879
NIP6772382312
REGON12315442300000
NazwaDANCELINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDANCELINES
Data rejestracji 04 sie 2014 (10 lat temu) 04 sie 2014
Data usunięcia 14 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OPATKOWICKA, 10C, KRAKÓW, 30-499, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772382312
data rejestracji 17 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWINCENTY MARIAN SROKA
Beneficjent
WINCENTY MARIAN SROKA
reprezentant
TOMASZ ANDRZEJ SMARZYŃSKI
Wspólnik
2014-08-04
2018-02-08
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ.
MARCIN JERZY BIEGUN
Wspólnik
2015-04-22
2016-08-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
WINCENTY MARIAN SROKA
Wspólnik
2018-02-08
2022-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000ZŁ.
WINCENTY MARIAN SROKA
Likwidator
2022-01-27
2022-11-14
WINCENTY MARIAN SROKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
WŁAŚCICIEL 100% UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ ANDRZEJ SMARZYŃSKI
PREZES
2014-08-04
2019-05-14
WINCENTY MARIAN SROKA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-14
2022-01-27
2014-08-04
2022-01-27
DANCELINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-04
2018-02-08
CZARNOWIEJSKA, 50 B, KRAKÓW, 30-054, KRAKÓW, POLSKA
2018-02-08
2020-10-01
UL. WIELICKA, 250, KRAKÓW, 30-663, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie