KRS 0000518798
NIP5213677261
REGON14737026600000
NazwaMD-WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMD-WB
Data rejestracji 12 sie 2014 (10 lat temu) 12 sie 2014
Data usunięcia 24 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 54, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2014-08-12
2018-05-24
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁOTYCH
14120643600000
MARIA ANNA MADEJ
Likwidator
2017-07-12
2018-05-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MICHAŁ BURZYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-12
2017-07-12
FRANCISZEK KOZIELEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-08-12
2017-07-12
2014-08-12
2017-07-12
MD-WB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-12
2017-07-11
AL.NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie