KRS 0000518608
NIP5170366607
REGON18113643700000
NazwaGAWEŁ CAPITAL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaGAWEŁ CAPITAL
Data rejestracji 31 lip 2014 (10 lat temu) 31 lip 2014
Data usunięcia 20 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 198, PALIKÓWKA, 36-073, PALIKÓWKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURAHELENA MARIA GAWEŁ
Wspólnik
2014-07-31
2015-07-20
WIESŁAW GAWEŁ
Wspólnik
2014-07-31
2015-07-20
Wspólnik
2015-03-25
2015-07-20
18105575600000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM ORAZ SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. WSPÓLNIKA SPÓŁKĘ "RADOST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ RADOST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA: PREZES ZARZĄDU - WIESŁAW GAWEŁ, WICEPREZES ZARZĄDU - HELENA GAWEŁ. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU WSPÓLNIKA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU WSPÓLNIKA UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
HELENA MARIA GAWEŁ
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-31
2015-07-20
WIESŁAW GAWEŁ
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-31
2015-07-20
Członek Organu Reprezentacji
2015-03-25
2015-07-20
18105575600000
2014-07-31
2015-07-20
SPÓŁKA JAWNA
2014-07-31
2015-07-20
GAWEŁ CAPITAL SPÓŁKA JAWNA
2014-07-31
2015-07-20
198, PALIKÓWKA, 36-073, PALIKÓWKA, POLSKA
2015-03-25
2015-07-20
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-03-25
2015-07-20
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-03-25
2015-07-20
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-03-25
2015-07-20
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-03-25
2015-07-20
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-03-25
2015-07-20
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-03-25
2015-07-20
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-03-25
2015-07-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-03-25
2015-07-20
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2015-03-25
2015-07-20
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie