KRS 0000518530
NIP9671360196
REGON34157269500000
NazwaPSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPSZCZÓŁKA
Data rejestracji 31 lip 2014 (10 lat temu) 31 lip 2014
Data usunięcia 10 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WARSZAWSKA, 15, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMIJAKUB DAMIAN PIECHOCKI
Wspólnik
2014-07-31
2017-03-14
300 (TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300000,00 (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MARCIN JERZY KUBIK
Wspólnik
2017-03-14
2020-01-10
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
MARCIN JERZY KUBIK
Likwidator
2018-06-20
2020-01-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD PSZCZÓŁKI SPÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z TREŚCIĄ AKTU NOTARIALNEGO NR REP. A 1883/2014 Z DNIA 17.04.2014 ROKU: § 15 PKT. 1 ZARZĄD SPÓŁKI KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. § 16 PKT. 1 DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. § 16 PKT. 2 W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPEREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. § 16 PKT. 3 W UMOWIE MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ W SPORZE Z NIM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
SYLWIA SOBIECHOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-31
2016-05-25
MARCIN KUBIK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-25
2018-06-20
2014-07-31
2018-06-20
PSZCZÓŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-31
2016-10-13
KRASIŃSKIEGO, 9, BYDGOSZCZ, 85-008, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie