KRS 0000518370
NIP5170366398
REGON18113403600000
NazwaFITTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFITTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 lip 2014 (10 lat temu) 29 lip 2014
Data usunięcia 22 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PLAC KILIŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #024 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #72 INFORMATYKAPAWEŁ SZMYD
Wspólnik
2018-04-24
2021-07-22
BARTOSZ WOJCIECH GIERULSKI
Wspólnik
2014-07-29
2018-04-24
PIOTR DANIEL PIEKARA
Wspólnik
2014-07-29
2021-07-22
ADAM PAWEŁ TITTINGER
Wspólnik
2014-07-29
2018-04-24
Wspólnik
2014-07-29
2018-04-24
18094778300000
PAWEŁ SZMYD
Beneficjent
PAWEŁ SZMYD
reprezentant
PIOTR DANIEL PIEKARA
reprezentant
PIOTR DANIEL PIEKARA
Beneficjent
PAWEŁ SZMYD
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50% UDZIAŁÓW W FITTER SPÓŁKA Z O.O. PRZEKŁADA SIĘ NA POŚREDNIO NA 5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
PIOTR DANIEL PIEKARA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
50% UDZIAŁÓW W FITTER SPÓŁKA Z O.O. PRZEKŁADA SIĘ NA POŚREDNIO NA 5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ: PAWEŁ SZMYD - CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR PIEKARA - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-29
2018-04-24
18094778300000
Członek Organu Reprezentacji
2018-04-24
2021-07-22
36908166200000
2014-07-29
2018-04-24
CENTRUM ROZWOJU E-BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie