KRS 0000518265
NIP7811899280
REGON30278898000000
NazwaTOP OPAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOP OPAŁ
Data rejestracji 30 lip 2014 (10 lat temu) 30 lip 2014
Data usunięcia 12 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANUSZA ZEYLANDA, 3, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO #08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJADAM PAWEŁ WIELGOSZ
Wspólnik
2014-07-30
2014-10-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
TOMASZ BABECKI
Wspólnik
2014-07-30
2014-10-17
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
Wspólnik
2014-10-17
2015-04-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
30068379700000
VALLEYPATH TRADING AND INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2015-04-15
2022-05-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ŁUKASZ MICHAŁ KARBOWNIK
Prokurent
2014-10-17
2015-09-10
SAMOISTNA
ANDRZEJ KOPCZYŃSKI
Prokurent
2015-04-15
2015-09-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ADAM PAWEŁ WIELGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2014-07-30
2014-10-17
ZBIGNIEW ANDRZEJ SZCZEŚNIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-10-17
2020-12-16
ŁUKASZ MICHAŁ KARBOWNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-10
2018-04-06
2014-07-30
2014-11-14
LANTANAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-30
2014-10-17
ZEYLANDA, 3, POZNAŃ, 60-808, POZNAŃ, POLSKA
GKm 19/21
2021-12-02
2023-09-15
4682.92 PLN
XII GNc 3443/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Marcin Wroczyński Kancelaria Komornicza nr XXIII w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie