KRS 0000518154
NIP5842737726
REGON22215340100000
NazwaMAR BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAR BUD
Data rejestracji 03 wrz 2014 (10 lat temu) 03 wrz 2014
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ORLA, 18, BYDGOSZCZ, 85-158, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRZYSZTOF KAROL GINTER
Wspólnik
2014-09-03
2017-11-08
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁOTYCH
OLEH BOICHUK
Wspólnik
2014-09-03
2017-11-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
RYSZARD JAKUBIAK
Wspólnik
2017-11-08
2022-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
HERONIM JÓZEF GINTER
Prokurent
2014-09-03
2015-11-23
PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.
OLEH BOICHUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-03
2015-11-23
HERONIM JÓZEF GINTER
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2017-11-08
KRZYSZTOF MAREK PILŻYS
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2017-11-08
RYSZARD JAKUBIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-11-08
2022-12-07
KRZYSZTOF KAROL GINTER
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-09-03
2015-11-23
2014-09-03
2017-11-08
GINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-03
2015-11-23
ALEJA GRUNWALDZKA, 494, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
2015-11-23
2017-11-08
UL. CZARNY DWÓR, 6, GDAŃSK, 80-365, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie