KRS 0000517757
NIP8982208567
REGON02245926000000
NazwaELMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMAX
Data rejestracji 23 lip 2014 (10 lat temu) 23 lip 2014
Data usunięcia 26 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4, WROCŁAW, 50-078, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8982208567
data rejestracji 01 sty 2015
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCHRAFAŁ KUFIETA
Wspólnik
2014-07-23
2015-07-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
YAUHENIYA SHUPIRA
Wspólnik
2015-07-03
2017-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
DMYTRO SKALSKY
Wspólnik
2015-07-03
2017-06-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
SERHII KOVALENKO
Wspólnik
2017-06-21
2020-05-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
DENYS LYTVYNCHUK
Wspólnik
2017-06-21
2020-05-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ANDRIJ POLISZCZUK
Wspólnik
2020-05-06
2024-06-26
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EWA ANNA KUFIETA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-23
2015-07-03
YAUHENIYA SHUPIRA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-03
2017-06-21
SERHII KOVALENKO
PREZES ZARZĄDU
2017-06-21
2020-05-06
ANDRIJ POLISZCZUK
PREZES ZARZĄDU
2020-05-06
2024-06-26
2014-07-23
2015-07-03
DMOWSKIEGO, 3, WROCŁAW, 50-203, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie