KRS 0000517403
NIP5252591339
REGON14734648600000
NazwaPARROT 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARROT 12
Data rejestracji 22 lip 2014 (10 lat temu) 22 lip 2014
Data usunięcia 12 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252591339
data rejestracji 16 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALICJA BIAŁAS
Wspólnik
2021-03-18
2023-10-12
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2014-07-22
2014-09-23
100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5.000,00 ZŁ
14693669400000
CHANGHENG HOLDING INC.
Wspólnik
2014-09-23
2019-07-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
BARBARA JANINA BIAŁAS
Wspólnik
2019-07-18
2021-03-18
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARCIN DOMINIK KENNER
Prokurent
2015-05-26
2017-07-03
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MAREK BIAŁAS
Prokurent
2017-07-03
2020-04-10
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
BOGDAN JACEK DUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-22
2014-09-23
KATARZYNA ABOU HAMAD
PREZES ZARZĄDU
2018-09-10
2020-11-30
TOMASZ ORGANEK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-30
2023-10-12
KRZYSZTOF MAREK BIAŁAS
PREZES ZARZĄDU
2014-09-23
2017-03-13
OLIWIA WAŚNIEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-13
2018-02-22
ADA KONIECZNY
PREZES ZARZĄDU
2018-02-22
2018-09-10
2014-07-22
2017-03-13
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2017-03-13
2018-10-15
UL. CYBERNETYKI, 19A, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-15
2022-11-30
PL. KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2208-SEE.7113.4.129.2024.1.TP
2024-02-08
2024-02-19
26828.5 PLN
2271.723.244240.2020
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie