KRS 0000517232
NIP1251627056
REGON14731328000000
NazwaAGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO INVEST
Data rejestracji 25 lip 2014 (10 lat temu) 25 lip 2014
Data usunięcia 23 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. PIASTÓW, 8, SZCZECIN, 70-331, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1505000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251627056
data rejestracji 16 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 maj 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #014 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ #0150 GOSPODARKA ŁOWIECKA, HODOWLA I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #016 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #101 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA #103 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW #104 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2014-07-25
2016-04-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
01062133200000
Wspólnik
2016-04-04
2016-07-11
30.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.505.000 ZŁ
14731327400000
Wspólnik
2016-07-11
2022-01-25
30100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.505.000,00 ZŁ
32030610000000
AGRO ALMARI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
Wspólnik
2022-01-25
2024-05-23
30100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.505.000,00 ZŁ
MAGDALENA TREICHEL
Likwidator
2023-04-12
2024-05-23
MAGDALENA TREICHEL
Beneficjent
MAGDALENA TREICHEL
zgłaszający - likwidator
MAGDALENA TREICHEL
Beneficjent
BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO OSOBA FIZYCZNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ LIKWIDATORA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PIOTR RAFAŁ SZCZUROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-25
2016-07-11
ELMAR MARIA PROST
PREZES
2016-07-11
2020-08-03
ELMAR MARIA PROST
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-03
2020-09-09
MAGDALENA WILCZAŃSKA SZLACHETKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-11
2017-03-17
MAGDALENA WILCZAŃSKA SZLACHETKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-03
2020-09-09
SIEGFRIED PETER SEEWALD
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-09
2023-04-12
2014-07-25
2016-07-11
SOCHACZEWSKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIUALNOŚCIĄ
2016-07-11
2023-04-12
AGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-25
2016-07-11
RADZYMIŃSKA, 326, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
2016-07-11
2017-03-17
14, POBŁOCIE WIELKIE, 78-230, KARLINO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie