KRS 0000517223
NIP5213676273
REGON14734023600000
NazwaCANDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCANDAR
Data rejestracji 18 lip 2014 (10 lat temu) 18 lip 2014
Data usunięcia 23 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEKABRYSTÓW, 41, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0129Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPAWEŁ NOWAK
Wspólnik
2014-07-18
2017-03-10
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 ZŁOTYCH
STEPAN HORBACH
Wspólnik
2017-03-10
2019-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ CICHÓR
Prokurent
2017-03-10
2019-07-23
DO PODEJMOWANIA W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI WSZELKICH CZYNNOŚCI PRZED WSZYSTKIMI ORGANAMI, URZĘDAMI, BANKAMI I SĄDAMI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW I WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ NOWAK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2017-03-10
STEPAN HORBACH
PREZES ZARZĄDU
2017-03-10
2019-07-23
2014-07-18
2015-06-01
KONDUKTORSKA, 4, WARSZAWA, 00-775, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie