KRS 0000517191
NIP7811898056
REGON30277391000000
NazwaLORD&LORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLORD&LORD
Data rejestracji 18 lip 2014 (10 lat temu) 18 lip 2014
Data usunięcia 02 mar 2020 02 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYSOGOTOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAJACEK SZOPIŃSKI
Wspólnik
2014-07-18
2016-01-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
MATEUSZ WNUK
Wspólnik
2016-01-15
2017-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MIKOŁAJ OLECH
Wspólnik
2017-03-01
2020-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAJA ALEKSANDRA MOROZ
Prokurent
2016-01-15
2017-03-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JACEK SZOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-18
2016-01-15
MATEUSZ WNUK
PREZES ZARZĄDU
2016-01-15
2017-03-01
MIKOŁAJ OLECH
PREZES ZARZĄDU
2017-03-01
2019-08-29
2014-07-18
2016-01-15
J.H. DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
2016-01-15
2019-07-29
UL. SKÓRZEWSKA, 35, WYSOGOTOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie