KRS 0000517162
NIP5223017224
REGON14733263300000
NazwaINVERTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVERTERS POLSKA
Data rejestracji 17 lip 2014 (10 lat temu) 17 lip 2014
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO, 42, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223017224
data rejestracji 26 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEGRZEGORZ KORNECKI
Beneficjent
MARCIN JULIAN FRYDA
Beneficjent
HENRYK IRENEUSZ ŻUPAŃSKI
Beneficjent
KAROL ANZELM STANI
Beneficjent
MARCIN JULIAN FRYDA
reprezentant
HENRYK IRENEUSZ ŻUPAŃSKI
reprezentant
KAROL ANZELM STANI
reprezentant
HENRYK IRENEUSZ ŻUPAŃSKI
Wspólnik
2014-07-17
2022-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
KAROL ANZELM STANI
Wspólnik
2014-07-17
2022-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
MARCIN JULIAN FRYDA
Wspólnik
2014-07-17
2022-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
GRZEGORZ KORNECKI
Wspólnik
2014-07-17
2022-12-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH
KAROL ANZELM STANI
Likwidator
2020-07-17
2022-12-21
GRZEGORZ KORNECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN JULIAN FRYDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
HENRYK IRENEUSZ ŻUPAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL ANZELM STANI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL ANZELM STANI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-17
2020-07-17
MARCIN JULIAN FRYDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-17
2020-07-17
HENRYK IRENEUSZ ŻUPAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-17
2020-07-17
2014-07-17
2020-07-17
INVERTERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-17
2017-09-11
ŁOPUSZAŃSKA, 53, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie