KRS 0000516746
NIP7343526024
REGON12316269300000
NazwaENLAB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENLAB
Data rejestracji 15 lip 2014 (10 lat temu) 15 lip 2014
Data usunięcia 25 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. NAWOJOWSKA, 118, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 249600,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 249600,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2496
Dane kontaktowe
Email BIURO@ENLAB.PL
Dane podatkowe
NIP 7343526024
data rejestracji 31 lip 2014
status Czynny
63191010482107062581130003
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
90191010482107062581130002
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
20191010482107062581130001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAANDRZEJ MIROSŁAW ZOŃ
Beneficjent
ANDRZEJ MIROSŁAW ZOŃ
reprezentant
TADEUSZ ANZEL
Członek Organu Nadzoru
2015-05-07
2017-10-25
JAROSŁAW JERZY ĆWIKŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-15
2020-08-25
JOLANTA EWA ZOŃ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-15
2020-08-25
KRYSTYNA OLEŚ
Członek Organu Nadzoru
2014-07-15
2015-05-07
MAREK GANCARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-25
2020-08-25
ANDRZEJ MIROSŁAW ZOŃ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANDRZEJ MIROSŁAW ZOŃ
PREZES
2014-07-15
2020-08-25
2014-07-15
2015-05-07
PIŁSUDSKIEGO, 46, M. NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie