KRS 0000516564
NIP7471894963
REGON16159717700000
NazwaAUXILIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAUXILIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 lip 2014 (10 lat temu) 15 lip 2014
Data usunięcia 02 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 50, KRAKÓW, 31-523, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHRAFAŁ MARCIN SZCZUCKI
Wspólnik
2014-07-15
2021-02-02
Wspólnik
2014-07-15
2021-02-02
16158365000000
RAFAŁ PAWEŁ BULSKI
Wspólnik
2014-07-15
2021-02-02
RAFAŁ MARCIN SZCZUCKI
Likwidator
2019-09-16
2020-04-27
RAFAŁ PAWEŁ BULSKI
Likwidator
2020-04-27
2021-02-02
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-15
2019-09-16
16158365000000
2014-07-15
2019-09-16
AUXILIARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-07-15
2015-03-13
TORUŃSKA, 7, BRZEG, 49-305, BRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie