KRS 0000516559
NIP6912505879
REGON02245458600000
NazwaFINANSE DRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFINANSE DRB
Data rejestracji 11 lip 2014 (10 lat temu) 11 lip 2014
Data usunięcia 13 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE, 3, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6912505879
data rejestracji 27 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
Beneficjent
ARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
reprezentant
KRZYSZTOF DRIBCZAK
reprezentant
KRZYSZTOF DRIBCZAK
Beneficjent
JAN SEBASTIAN BUZALEWICZ
reprezentant
ARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
Wspólnik
2014-07-11
2020-11-13
987 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.350,00 ZŁ ( CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH).
KRZYSZTOF DRIBCZAK
Wspólnik
2014-07-11
2020-11-13
693 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.650,00 ZŁ ( TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIACE SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
JAN SEBASTIAN BUZALEWICZ
Wspólnik
2014-07-11
2020-11-13
420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH).
ARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
Likwidator
2019-03-05
2020-11-13
KRZYSZTOF DRIBCZAK
Likwidator
2019-03-05
2020-11-13
JAN SEBASTIAN BUZALEWICZ
Likwidator
2019-03-05
2020-11-13
ARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF DRIBCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (WICEPREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST TAKŻE PROKURENT SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF DRIBCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-11
2019-03-05
JAN SEBASTIAN BUZALEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-11
2019-03-05
ARKADIUSZ WALDEMAR BOCHNAK
PREZES ZARZĄDU
2014-07-11
2019-03-05
2014-07-11
2015-04-17
JKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-17
2019-03-05
FINANSE DRB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-11
2020-05-15
RATAJA, 28, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie