KRS 0000516312
NIP6423187084
REGON24361972500000
NazwaFISH INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFISH INVESTMENT
Data rejestracji 11 lip 2014 (10 lat temu) 11 lip 2014
Data usunięcia 23 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁOWSKA, 73, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6423187084
data rejestracji 01 wrz 2014
status Czynny
30249000050000452033126822
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46249000050000460020674178
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
48249010570000990030699947
ALIOR Kantor Walutowy
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
71249000050000460023537168
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA MAŁGORZATA KRZESZEWSKA JUŁKOWSKA
Beneficjent
ANNA MAŁGORZATA KRZESZEWSKA JUŁKOWSKA
reprezentant
KRZYSZTOF STEFAN SZULC
Wspólnik
2014-07-11
2017-07-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
WITOLD KĘDZIERSKI
Wspólnik
2017-07-25
2023-10-23
890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 89.000,00 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA KRZESZEWSKA JUŁKOWSKA
Wspólnik
2017-07-25
2023-10-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANNA MAŁGORZATA KRZESZEWSKA JUŁKOWSKA
Prokurent
2017-07-25
2023-10-23
SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ANNA MAŁGORZATA KRZESZEWSKA JUŁKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
KRZYSZTOF STEFAN SZULC
PREZES ZARZĄDU
2014-07-11
2017-07-25
WITOLD KĘDZIERSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-07-25
2023-10-23
2014-07-11
2018-08-20
MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO, 15, RYBNIK, 44-270, RYBNIK - NIEDOBCZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie