KRS 0000516290
NIP5492438519
REGON12315726100000
NazwaSAROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAROMA
Data rejestracji 09 lip 2014 (10 lat temu) 09 lip 2014
Data usunięcia 04 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPATRYK STUDZIŃSKI
Wspólnik
2014-07-09
2014-09-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JAN ŚLĘZAK
Wspólnik
2014-09-26
2015-12-10
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ
KRZYSZTOF WOŁOWIEC
Wspólnik
2015-12-10
2016-03-02
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
IHAR PIACHORA
Wspólnik
2016-03-02
2019-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PATRYK STUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-09
2014-09-26
ZBIGNIEW JAN ŚLĘZAK
PREZES
2014-09-26
2015-12-10
IHAR PIACHORA
PREZES ZARZĄDU
2016-03-02
2019-10-04
2014-07-09
2014-09-26
GRUNWALDZKA, 2, BABICE, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2014-09-26
2016-10-25
ŁĄCZNA, 39, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-303, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie