KRS 0000515593
NIP5833168631
REGON22211455900000
NazwaTERKAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERKAN POLSKA
Data rejestracji 02 lip 2014 (10 lat temu) 02 lip 2014
Data usunięcia 15 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRAKT, 31, CHEŁMŻA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@TERKAN.PL
Dane podatkowe
NIP 5833168631
data rejestracji 15 lip 2014
status Czynny
24175000120000000032571204
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
48175000120000000027405231
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
51948410172600023016330001
BSBROD Oddział w Chełmży
pl. Rynek 2 87-140 toruński POLSKA
73175000120000000027405266
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
95160014621087924080000006
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #3700 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7739 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWKRZYSZTOF TWARDOWSKI
zgłaszający - komplementariusz
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
zgłaszający - komplementariusz
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
Beneficjent
KRZYSZTOF TWARDOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF TWARDOWSKI
Prokurent
2015-11-02
2017-09-05
PROKURA SAMOISTNA
JANINA BADOCHA
Prokurent
2015-11-02
2017-09-05
ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
Wspólnik
2014-07-02
2019-05-15
255 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR BADOCHA
Wspólnik
2014-07-02
2015-11-02
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
JANINA BADOCHA
Wspólnik
2015-11-02
2016-02-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF TWARDOWSKI
Wspólnik
2017-09-05
2019-05-15
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BENEFICJENT PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TJ. W SPÓŁCE TERKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA 51 % UDZIAŁÓW ORAZ PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI TJ. W SPÓŁCE GREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA 50% UDZIAŁÓW.
KRZYSZTOF TWARDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BENEFICJENT PEŁNI FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI TJ. W SPÓŁCE TERKAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA 49% UDZIAŁÓW ORAZ PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI TJ. W SPÓŁCE GREGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ TO SPÓŁCE POSIADA 50% UDZIAŁÓW.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; -KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, MOCĄ KTÓRYCH NASTĘPUJE NABYCIE PRZEZ SPÓŁKĘ PRAW LUB ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚCI WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-02
2015-11-02
MIROSŁAW MARIUSZ KUFEL
PREZES ZARZĄDU
2015-11-02
2019-05-15
KRZYSZTOF TWARDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-09-05
2019-05-15
PIOTR BADOCHA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-02
2015-11-02
2014-07-02
2017-09-05
WĘSIERSKA, 14A, GDAŃSK, 80-178, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie