KRS 0000515544
NIP5862290748
REGON22211606700000
NazwaSEVEN WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEVEN WEB
Data rejestracji 02 lip 2014 (10 lat temu) 02 lip 2014
Data usunięcia 10 mar 2017 10 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA ZWYCIĘSTWA, 96/98, GDYNIA, 81-451, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@SEVENWEB.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHBARTŁOMIEJ GRZEGORZ BIELAWSKI
Wspólnik
2014-07-02
2017-03-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MARCIN SZCZAWIŃSKI
Wspólnik
2014-07-02
2017-03-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MACIEJ WILGUCKI
Wspólnik
2014-07-02
2017-03-10
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MARCIN SZCZAWIŃSKI
Likwidator
2015-10-16
2017-03-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ BIELAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-02
2015-10-16
MACIEJ WILGUCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-02
2015-10-16
MARCIN SZCZAWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-02
2015-10-16
2014-07-02
2015-10-16
SEVEN WEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie