KRS 0000515444
NIP9532644435
REGON34159692200000
NazwaCOMITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMITER
Data rejestracji 03 lip 2014 (10 lat temu) 03 lip 2014
Data usunięcia 14 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TORUŃSKA, 76, BYDGOSZCZ, 85-023, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9532644435
data rejestracji 29 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1104Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH #1105Z PRODUKCJA PIWA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNARAFAŁ DANIEL RAMUS
Beneficjent
PATRYK RAFAŁ RAMUS
Beneficjent
ŁUKASZ JARZEMSKI
Beneficjent
PATRYK RAFAŁ RAMUS
reprezentant
ŁUKASZ MACIEJ JARZEMSKI
Wspólnik
2014-07-03
2023-06-14
25 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2500,00 ZŁ
PATRYK RAFAŁ RAMUS
Wspólnik
2014-07-03
2023-06-14
50 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 5000,00 ZŁ
RAFAŁ DANIEL RAMUS
Wspólnik
2014-07-03
2023-06-14
25 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2500,00 ZŁ
JACOB ADRIAN MENSAH ESSUMAN
Wspólnik
2014-07-03
2014-10-10
20 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 2000,00 ZŁ
PATRYK RAFAŁ RAMUS
Prokurent
2014-07-03
2016-04-21
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ DANIEL RAMUS
Prokurent
2014-07-03
2016-04-21
PROKURA ŁĄCZNA
JAKUB GROMEK
Prokurent
2016-04-21
2017-01-18
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WSPÓLNIE PRZEZ OBYDWU PROKURENTÓW
FILIP WOJNOWSKI
Prokurent
2016-04-21
2023-06-14
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WSPÓLNIE PRZEZ OBYDWU PROKURENTÓW
RAFAŁ DANIEL RAMUS
Prokurent
2017-01-18
2023-06-14
PROKURA ŁĄCZNA - WYKONYWANA WSPÓLNIE PRZEZ OBYDWU PROKURENTÓW
RAFAŁ DANIEL RAMUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PATRYK RAFAŁ RAMUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ JARZEMSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z PROTOKOŁEM ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROTOKOŁEM ŁĄCZNIE, BĄDŹ DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
ANNA MIZIA
PREZES ZARZĄDU
2014-07-03
2016-04-21
PATRYK RAFAŁ RAMUS
PREZES ZARZĄDU
2016-04-21
2023-06-14
2014-07-03
2023-06-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-03
2023-06-14
COMITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-07-03
2023-06-14
TORUŃSKA, 76, BYDGOSZCZ, 85-023, BYDGOSZCZ, POLSKA
2017-04-24
2023-06-14
4634A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
2017-04-24
2023-06-14
1101Z - DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
2017-04-24
2023-06-14
1102Z - PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
2017-04-24
2023-06-14
1103Z - PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH
2017-04-24
2023-06-14
1104Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH
2017-04-24
2023-06-14
1105Z - PRODUKCJA PIWA
2017-04-24
2023-06-14
1107Z - PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
2017-04-24
2023-06-14
4725Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2017-04-24
2023-06-14
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2017-04-24
2023-06-14
5629Z - POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie