KRS 0000515247
NIP5470172327
REGON00242322000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD MARTA LACHOWICZ-ZONTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD MARTA LACHOWICZ-ZONTEK
Data rejestracji 01 lip 2014 (10 lat temu) 01 lip 2014
Data usunięcia 27 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 57, MAZAŃCOWICE, 43-391, JASIENICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5470172327
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
30249000050000453060603978
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
41249000050000460038213129
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
44105010701000009032239098
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
45105010701000009032239080
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
46102013900000620202367977
PKO Oddział 1 w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 67 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
77249000050000460082046296
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59249000050000460000038552
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
05124041421111001110643062
PEKAO Oddział w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16
ul. Dmowskiego 16 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
53150013571213500009610000
SANPL 4 Oddział w Bielsku-Białej
ul. 11 Listopada 102 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
63105010701000009081454713
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARTA LACHOWICZ-ZONTEK
Beneficjent
MARIUSZ RYSZARD ZONTEK
Beneficjent
MARTA LACHOWICZ-ZONTEK
reprezentant
ANATOL LACHOWICZ
Wspólnik
2014-07-01
2015-08-13
MARIUSZ RYSZARD ZONTEK
Wspólnik
2021-03-11
2021-05-27
MARTA LACHOWICZ ZONTEK
Wspólnik
2014-07-01
2021-03-11
Wspólnik
2014-07-01
2021-03-11
24302865100000
MARTA LACHOWICZ ZONTEK
Wspólnik
2021-03-11
2021-05-27
KRYSTIAN RYSZARD CIENIEK
Prokurent
2014-07-31
2021-05-27
PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM CAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
MARIUSZ RYSZARD ZONTEK
Prokurent
2015-08-13
2021-05-27
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
IWONA KRĘCIOCH
Prokurent
2014-07-31
2021-05-27
PROKURA ŁĄCZNA - DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM CAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
MARTA LACHOWICZ-ZONTEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MARIUSZ RYSZARD ZONTEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE, KTÓRYCH Z MOCY UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-01
2021-03-11
24302865100000
MARTA LACHOWICZ ZONTEK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-11
2021-05-27
2014-07-01
2021-03-11
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie