KRS 0000515185
NIP9462649231
REGON06170628000000
NazwaMSM-BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMSM-BUDOWNICTWO
Data rejestracji 28 cze 2014 (10 lat temu) 28 cze 2014
Data usunięcia 03 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TURYSTYCZNA, 9 P, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 9462649231
data rejestracji 26 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAIZABELA SYLWIA SUSZEK-KALINOWSKA
Beneficjent
MARIA SUSZEK
Beneficjent
MICHAŁ MIKOŁAJ SUSZEK
Beneficjent
MAREK SUSZEK
Beneficjent
MAREK SUSZEK
reprezentant
MICHAŁ MIKOŁAJ SUSZEK
Prokurent
2018-05-21
2018-09-03
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ MIKOŁAJ SUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-28
2018-09-03
MARIA SUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-28
2018-09-03
IZABELA SYLWIA SUSZEK KALINOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-28
2018-09-03
IZABELA SYLWIA SUSZEK-KALINOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIA SUSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ MIKOŁAJ SUSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK SUSZEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK SUSZEK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-28
2018-09-03
2014-06-28
2018-09-03
SPÓŁKA AKCYJNA
2014-06-28
2018-09-03
MSM-BUDOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
2014-06-28
2018-09-03
TURYSTYCZNA, 9 P, LUBLIN, 20-207, LUBLIN, POLSKA
2018-05-21
2018-09-03
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-05-21
2018-09-03
412 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-05-21
2018-09-03
421 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
2018-05-21
2018-09-03
422 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
2018-05-21
2018-09-03
429 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2018-05-21
2018-09-03
431 - ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2018-05-21
2018-09-03
432 - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2018-05-21
2018-09-03
433 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
2018-05-21
2018-09-03
439 - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
2018-05-21
2018-09-03
960 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie