KRS 0000514013
NIP8513176808
REGON32153877400000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY WSI POMORZA ZACHODNIEGO - ŚWIETLICA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY WSI POMORZA ZACHODNIEGO - ŚWIETLICA
Data rejestracji 24 cze 2014 (10 lat temu) 24 cze 2014
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 47 B, SZCZECIN, 71-403, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email PRIM.JW@TLEN.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCHJÓZEF WOJTCZAK
Likwidator
2017-06-26
2018-06-13
MAREK WEJMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-06-24
2018-06-13
EMILIA SZCZEBLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-24
2018-06-13
MARIUSZ ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2014-06-24
2018-06-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ: 1. PREZES STOWARZYSZENIA I SKARBNIK LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD CZŁONEK ZARZĄDU I SKARBNIK, 2. PREZES STOWARZYSZENIA I UPOWAŻNIONY PRZEZ ZARZĄD CZŁONEK ZARZĄDU.
JÓZEF WOJTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
EDYTA PISKORSKA ZAJNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
WOJCIECH DŁUGOBORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
ZDZISŁAW KOSIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
KATARZYNA KAPELA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
JOLANTA PLUTO PRĄDZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
MARCIN WIESŁAW GIBALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-24
2017-06-26
2014-06-24
2017-06-26
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY WSI POMORZA ZACHODNIEGO - ŚWIETLICA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie