KRS 0000513961
NIP9671360517
REGON34158734300000
NazwaORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORO
Data rejestracji 18 cze 2014 (10 lat temu) 18 cze 2014
Data usunięcia 20 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA SZAJNOCHY, 14, BYDGOSZCZ, 85-738, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email 0RO@POCZTA.ONET.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJTOMASZ NAWRA
Wspólnik
2014-06-18
2016-09-09
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
PIOTR ZBYSŁAW SZCZUKOWSKI
Wspólnik
2016-09-09
2017-04-11
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
RUSLAN ROMANIUK
Wspólnik
2017-04-11
2023-12-20
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR ZBYSŁAW SZCZUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-18
2016-02-24
TOMASZ NAWRA
PREZES ZARZĄDU
2016-02-24
2016-09-09
PIOTR ZBYSŁAW SZCZUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-09-09
2017-04-11
RUSLAN ROMANIUK
PREZES ZARZĄDU
2017-04-11
2023-12-20
2014-06-18
2015-03-12
ŚNIADECKICH, 34, BYDGOSZCZ, 85-011, BYDGOSZCZ, POLSKA
Km 1216/21
2022-06-22
2022-08-31
2585.14 PLN
Nc-e1501480/20
Czarnecki Dariusz
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie