KRS 0000513741
NIP8961538064
REGON02243252100000
NazwaTBA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTBA EUROPE
Data rejestracji 16 cze 2014 (10 lat temu) 16 cze 2014
Data usunięcia 21 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RACIBÓRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TBAEUROPESPZOO@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8961538064
data rejestracji 27 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKAWIOLETTA IZABELA KIEŁKIEWICZ SZCZYGIEŁ
Wspólnik
2014-06-16
2015-11-04
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ(PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CZUJ
Wspólnik
2015-11-04
2023-11-21
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00;-ZŁ
AGATA WINCZURA
Wspólnik
2015-11-04
2016-09-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
TOMASZ CZUJ
Wspólnik
2018-10-18
2023-11-21
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00;-ZŁ
AGATA WINCZURA
Prokurent
2015-11-04
2023-11-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIOLETTA IZABELA KIEŁKIEWICZ SZCZYGIEŁ
PREZES ZARZĄDU
2014-06-16
2015-11-04
BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CZUJ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-04
2018-10-18
TOMASZ CZUJ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-18
2023-11-21
2014-06-16
2015-11-04
PHOTOVOLTAIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-16
2015-11-04
LIPOWA, 3, GRODZISZÓW, 55-010, ŚWIĘTA KATARZYNA, POLSKA
2015-11-04
2019-09-25
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 14, RACIBÓRZ, 47-400, RACIBÓRZ, POLSKA
Km 1178/21
2021-12-15
2024-02-14
2187.82 PLN
VI Nc-e1468095/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Łukasz Siedlecki Kancelaria Komornicza nr XIII w Sosnowcu
GKm 137/19
2022-06-30
2023-05-23
6088.86 PLN
V GNc 395/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Tomasz Głowacki Kancelaria Komornicza nr III w Raciborzu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie