KRS 0000512778
NIP1132876959
REGON14729493800000
NazwaINTEROPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTEROPIEKA
Data rejestracji 10 cze 2014 (10 lat temu) 10 cze 2014
Data usunięcia 05 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@INTEROPIEKA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHDOMINIK PIOTR KACPRZAK
Wspólnik
2016-09-09
2024-06-05
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH
DOMINIK CIUCHCIŃSKI
Wspólnik
2014-06-10
2016-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
MAREK WALDEMAR LUBIŃSKI
Wspólnik
2014-06-10
2016-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
ANETA GRZMIEL
Wspólnik
2016-01-12
2024-06-05
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK CIUCHCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2016-01-12
MAREK WALDEMAR LUBIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2016-01-12
ANETA GRZMIEL
PREZES ZARZĄDU
2016-01-12
2024-06-05
DOMINIK PIOTR KACPRZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-09
2024-06-05
2014-06-10
2016-01-12
SANAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-10
2016-01-12
PŁOWIECKA, 5 A, WARSZAWA, 04-501, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie