KRS 0000512764
NIP6652994900
REGON30274459200000
NazwaGRANDE DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRANDE DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 cze 2014 (10 lat temu) 09 cze 2014
Data usunięcia 24 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MERKUREGO, 48C, KOZERKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6652994900
data rejestracji 01 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHMARCIN JANUSZ FIDECKI
Beneficjent
ADRIAN ZŁOTUCHA
reprezentant
Wspólnik
2014-06-09
2022-06-24
30274376000000
ALEKSANDER KLEJNA
Wspólnik
2014-06-09
2022-06-24
ANNA ZŁOTUCHA
Wspólnik
2015-03-04
2022-06-24
ADRIAN ZŁOTUCHA
Wspólnik
2015-03-04
2022-06-24
ARTUR BIAŁKOWSKI
Wspólnik
2015-03-04
2022-06-24
MAŁGORZATA DONDZIAK
Wspólnik
2015-03-04
2017-07-25
KATARZYNA FIDECKA
Wspólnik
2015-03-04
2022-06-24
MARCIN JANUSZ FIDECKI
Wspólnik
2017-07-25
2022-06-24
MARCIN JANUSZ FIDECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ W ZYSKU 27%, UDZIAŁ WŁAŚCICIELSKI - 16,67 %
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK - KOMPLEMENTARIUSZ (BAU GL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), KTÓREGO REPREZENTACJA WYGLĄDA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, OBECNIE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - ADRIAN ZŁOTUCHA (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-09
2022-06-24
30274376000000
2014-06-09
2016-05-13
"BAU GL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-06-09
2015-03-04
SŁOWACKIEGO, 13A, POSADA, 62-530, KAZIMIERZ BISKUPI, POLSKA
2015-03-04
2016-05-13
UL. OKRĘŻNA, 41, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-827, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie