KRS 0000512591
NIP5213673659
REGON14727208400000
NazwaBUFFETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUFFETT
Data rejestracji 06 cze 2014 (10 lat temu) 06 cze 2014
Data usunięcia 22 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DEZYDEREGO ADAMA CHŁAPOWSKIEGO, 63, WARSZAWA, 02-787, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email TOMASZ@ZABOJSZCZ.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #791 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWTOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
Beneficjent
RÓŻA ZABOJSZCZ
reprezentant
TOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
reprezentant
EWA DALIA WOJNOWSKA
Wspólnik
2014-06-06
2016-05-06
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁOTYCH
DALIA WOJNOWSKA
Wspólnik
2014-06-06
2016-05-06
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
Wspólnik
2016-05-06
2022-08-22
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
Likwidator
2021-09-24
2022-08-22
TOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EWA DALIA WOJNOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-06
2015-03-04
DALIA WOJNOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-04
2016-05-06
TOMASZ JACEK ZABOJSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-06
2021-09-24
RÓŻA ZABOJSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-06
2021-09-24
EWA DALIA WOJNOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-04
2016-05-06
2014-06-06
2021-09-24
BUFFETT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-06
2016-05-06
JULIANA FAŁATA, 5, WARSZAWA, 02-534, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie