KRS 0000512459
NIP9241903760
REGON08121539300000
NazwaP.P.H.U. SAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaP.P.H.U. SAGAN
Data rejestracji 05 cze 2014 (10 lat temu) 05 cze 2014
Data usunięcia 17 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HANGAROWA, 11, TOMASZOWO, 68-114, TOMASZOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMYILMAZ ULUSAL
Wspólnik
2014-06-05
2014-12-23
1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ
FUNDACJA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SAGAN
Wspólnik
2014-12-23
2020-09-17
1002 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.100,00 ZŁ.
081246778
STANISLAV FOREJT
Wspólnik
2017-04-07
2020-09-17
1002 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50.100,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
YILMAZ ULUSAL
PREZES ZARZĄDU
2014-06-05
2017-07-07
STANISLAV FOREJT
PREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2020-09-17
2014-06-05
2017-04-07
PLAC WOLNOŚCI, 6, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
KM 3284/18
2023-02-02
2023-12-07
233.39 PLN
VI Nc-e 934508/18, VI Nc-e 934508/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Katarzyna Pieńkos Kancelaria Komornicza nr XIII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie