KRS 0000512423
NIP1182099305
REGON14727166000000
NazwaLEAK TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEAK TEST
Data rejestracji 05 cze 2014 (10 lat temu) 05 cze 2014
Data usunięcia 21 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TETMAJERA, 11, IZABELIN C, 05-080, IZABELIN C, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182099305
data rejestracji 05 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lip 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓWMIROSŁAW ZIELIŃSKI
Beneficjent
JOANNA ZIELIŃSKA
Beneficjent
WINCENT ZIELIŃSKI
Beneficjent
ALINA ZIELIŃSKA
Beneficjent
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JOANNA ZIELIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Wspólnik
2014-06-05
2023-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
MATEUSZ ZIELIŃSKI
Wspólnik
2014-06-05
2019-10-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
JOANNA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2019-10-21
2023-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ALINĄ ZIELIŃSKĄ I WINCENTEM ZIELIŃSKIM
WINCENT ZIELIŃSKI
Wspólnik
2019-10-21
2023-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ALINĄ ZIELIŃSKĄ I JOANNĄ ZIELIŃSKĄ
ALINA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2019-10-21
2023-02-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JOANNĄ ZIELIŃSKĄ I WINCENTEM ZIELIŃSKIM
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Likwidator
2021-10-29
2023-02-21
JOANNA ZIELIŃSKA
Likwidator
2021-10-29
2023-02-21
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
REPREZENTANT
JOANNA ZIELIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ALINĄ ZIELIŃSKĄ I WINCENTEM ZIELIŃSKIM
REPREZENTANT
WINCENT ZIELIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z ALINĄ ZIELIŃSKĄ I JOANNĄ ZIELIŃSKĄ
ALINA ZIELIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Z JOANNĄ ZIELIŃSKĄ I WINCENTEM ZIELIŃSKIM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MIROSŁAW ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-05
2021-10-29
MATEUSZ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-05
2019-10-21
JOANNA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-21
2021-10-29
2014-06-05
2021-10-29
LEAK TEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie