KRS 0000512106
NIP5213673599
REGON14728047400000
NazwaWOOD HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWOOD HUNTER
Data rejestracji 10 cze 2014 (10 lat temu) 10 cze 2014
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIŃSKA, 25A, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213673599
data rejestracji 01 lip 2014
status Czynny
93103000190109850300087451
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHBARTOSZ WUSZTER
Beneficjent
BARTOSZ WUSZTER
reprezentant
MAŁGORZATA DOROTA BICHTA
Beneficjent
PAWEŁ ROBERT ALBIN
Wspólnik
2014-06-10
2021-07-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
BARTOSZ WUSZTER
Wspólnik
2014-06-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA DOROTA BICHTA
Wspólnik
2021-07-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ WUSZTER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MAŁGORZATA DOROTA BICHTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ ROBERT ALBIN
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2021-07-27
BARTOSZ WUSZTER
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2021-07-27
BARTOSZ WUSZTER
PREZES ZARZĄDU
2021-07-27
2014-06-10
2021-07-27
KANCELARIA MENEDŻERÓW SPORTOWYCH ALBIN I WUSZTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-10
2021-07-27
PIASECZYŃSKA, 122, WARSZAWA, 00-765, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie