KRS 0000511787
NIP6521724175
REGON24357513000000
NazwaPV PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPV PROJECT
Data rejestracji 30 maj 2014 (10 lat temu) 30 maj 2014
Data usunięcia 16 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6521724175
data rejestracji 01 wrz 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMIWO DYMNICKI
Wspólnik
2014-05-30
2016-08-08
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SZYMON KAMIL MOTYKA
Wspólnik
2015-07-16
2016-02-09
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ KAZIMIERZ PŁONECZKA
Wspólnik
2015-07-16
2016-02-09
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ MAREK KREBOK
Wspólnik
2015-07-16
2016-02-09
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ LINDERT
Wspólnik
2016-08-08
2023-03-06
910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.500,00ZŁ
MARIUSZ GLUZA
Wspólnik
2023-03-06
2024-02-16
1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
MARIUSZ ANDRZEJ GLUZA
Prokurent
2014-05-30
2016-08-08
PROKURA SAMOISTNA
SZYMON KAMIL MOTYKA
Prokurent
2015-07-16
2016-08-08
PROKURA ŁĄCZNA,NA MOCY KTÓREJ PROKURENT UPRAWNIONY BĘDZIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU.
IWO DYMNICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-30
2016-08-08
ŁUKASZ MAREK KREBOK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2016-02-09
PAWEŁ KAZIMIERZ PŁONECZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2016-02-09
MARCIN KARNAS
PREZES ZARZĄDU
2023-03-06
2024-02-16
ŁUKASZ LINDERT
PREZES ZARZĄDU
2016-08-08
2023-03-06
2014-05-30
2023-06-26
JUNACKA, 2, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie