KRS 0000511689
NIP5833168217
REGON22210203600000
NazwaFINORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFINORD
Data rejestracji 29 maj 2014 (10 lat temu) 29 maj 2014
Data usunięcia 12 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CIENISTA, 14, GDAŃSK, 80-046, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12005000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJTADEUSZ JÓZEF KOCHANEK
Wspólnik
2014-05-29
2015-10-12
33614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.201,750,00 ZŁ
WALDEMAR ROMAN WENTA
Wspólnik
2014-05-29
2015-10-12
33614 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.201.750,00 ZŁ
KRZYSZTOF JERZY RUDKA
Wspólnik
2014-05-29
2015-10-12
28812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.601.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ JÓZEF KOCHANEK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2015-10-12
WALDEMAR ROMAN WENTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-29
2015-10-12
KRZYSZTOF JERZY RUDKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-29
2015-10-12
2014-05-29
2015-10-12
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-29
2015-10-12
FINORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-29
2015-10-12
CIENISTA, 14, GDAŃSK, 80-046, GDAŃSK, POLSKA
2014-05-29
2015-10-12
66 - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie