KRS 0000511182
NIP5851468792
REGON22209026700000
NazwaBERGSCHLÖSSCHEN BRAUEREI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBERGSCHLÖSSCHEN BRAUEREI
Data rejestracji 27 maj 2014 (10 lat temu) 27 maj 2014
Data usunięcia 31 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851468792
data rejestracji 01 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1105Z PRODUKCJA PIWA #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓWDANIEL PRZEMYSŁAW BERENT
Beneficjent
MARCIN JAN SAWICKI
Beneficjent
DANIEL PRZEMYSŁAW BERENT
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR BOLESŁAW BRODNICKI
Wspólnik
2014-05-27
2024-01-31
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
MARCIN JAN SAWICKI
Wspólnik
2014-05-27
2024-01-31
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARIAN WIERZCHOWSKI
Wspólnik
2017-02-27
2024-01-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
TOMASZ WOLNY DUNST
Kurator
2022-08-01
2024-01-31
DANIEL PRZEMYSŁAW BERENT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN JAN SAWICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PIOTR BOLESŁAW BRODNICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-27
2015-08-06
MARCIN JAN SAWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-27
2018-02-22
MARCIN JAN SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-22
2020-10-19
KRZYSZTOF MARIAN WIERZCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-08-06
2018-02-22
2014-05-27
2020-10-29
ARMII KRAJOWEJ, 145A, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie