KRS 0000510227
NIP7282797704
REGON10178515800000
NazwaMAXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAXIMUS
Data rejestracji 23 maj 2014 (10 lat temu) 23 maj 2014
Data usunięcia 30 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZĘSTOCHOWSKA, 38/52, ŁÓDŹ, 93-121, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282797704
data rejestracji 03 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHŁUKASZ ANDRZEJ KRALKOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ANDRZEJ KRALKOWSKI
reprezentant
ŁUKASZ ANDRZEJ KRALKOWSKI
Wspólnik
2014-05-23
2023-08-30
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 550,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ KRALKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 150.000 /STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE. POWYŻEJ KWOTY 150.000 /STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ANDRZEJ KRALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2023-08-30
MARTA ALEKSANDRA KRALKOWSKA
WICE PREZES ZARZĄDU
2014-05-23
2019-08-29
2014-05-23
2019-08-29
PRZĘDZALNIANA, 133, ŁÓDŹ, 93-286, ŁÓDŹ, POLSKA
GKm 20/21
2022-03-26
2022-12-27
2129.21 PLN
XIII GNc 1649/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Dawid Tatarek Kancelaria Komornicza nr VIII w Pabianicach
Km 80/21
2022-04-12
2022-10-19
5681.64 PLN
XI C 25/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Aleksandra Czulak Kancelaria Komornicza nr XXIX w Łodzi
Km 303/21
2022-10-25
2024-06-27
533.49 PLN
VI Nc-e 77203/21, VI Nc-e 77203/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Świciewska-Kazimierczak Kancelaria Komornicza nr X w Tuszynie
Km 1931/23
2023-10-20
2024-02-22
21203.13 PLN
III NC 888/18, KM 245/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk Kancelaria Komornicza nr VI w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie