KRS 0000509525
NIP7732474511
REGON10177438000000
NazwaECO NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO NATURAL POLSKA
Data rejestracji 14 maj 2014 (10 lat temu) 14 maj 2014
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DUŃSKA, 1, ŁÓDŹ, 91-204, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #811 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #813 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #2896 PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓWPIOTR BOGDAN KUBALE
Wspólnik
2014-05-14
2015-09-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
JOWITA DOROTA KUBALE
Wspólnik
2014-05-14
2016-04-01
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
BARBARA KUBALE
Wspólnik
2015-09-04
2016-04-01
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-04-01
2019-06-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
24189607600000
KRZYSZTOF DAWID KUBALE
Prokurent
2014-05-14
2016-04-01
PROKURA SAMOISTNA
JOWITA DOROTA KUBALE
Prokurent
2014-05-14
2019-06-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
PIOTR BOGDAN KUBALE
PREZES ZARZĄDU
2014-05-14
2015-09-04
BARBARA KUBALE
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-14
2015-09-04
BARBARA KUBALE
PREZES ZARZĄDU
2015-09-04
2016-04-01
ANDRZEJ PETERSON
PREZES ZARZĄDU
2016-04-01
2019-06-17
2014-05-14
2016-04-01
"JOWITA & PIOTR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-05-14
2016-04-01
KOŚCIELNA, 21, UJAZD, 97-225, UJAZD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie