KRS 0000509344
NIP5851468651
REGON22208086600000
NazwaVADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVADIO
Data rejestracji 13 maj 2014 (10 lat temu) 13 maj 2014
Data usunięcia 10 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KANCELARIA@VADIO.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.ROBERT TAMBOR
Beneficjent
ELŻBIETA GRUSZCZYK-KLIMKIEWICZ
Beneficjent
BOGDAN FURMAN
Beneficjent
BOGDAN FURMAN
reprezentant
MICHAŁ STANISŁAW HOSA
Wspólnik
2014-05-13
2022-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00
RADOSŁAW LIPIŃSKI
Wspólnik
2014-05-13
2022-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00
BOGDAN JÓZEF FURMAN
Wspólnik
2014-05-13
2022-01-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000,00
ROBERT TAMBOR
Beneficjent
1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PBF INVEST POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VADIO SP. Z O.O.
ELŻBIETA GRUSZCZYK-KLIMKIEWICZ
Beneficjent
1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PBF INVEST POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VADIO SP. Z O.O.
BOGDAN FURMAN
Beneficjent
1/3 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PBF INVEST POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W VADIO SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN JÓZEF FURMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-13
2022-01-10
MICHAŁ STANISŁAW HOSA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-13
2022-01-10
RADOSŁAW LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-13
2022-01-10
2014-05-13
2018-03-16
ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie