KRS 0000509338
NIP5751886573
REGON24351238700000
NazwaGRUNMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUNMAX
Data rejestracji 15 maj 2014 (10 lat temu) 15 maj 2014
Data usunięcia 06 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1910Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU #2011Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2311Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPIOTR FELIKS KUCHARSKI
Wspólnik
2014-05-15
2015-02-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA
Wspólnik
2015-02-05
2016-10-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORLANDOS STETS
Wspólnik
2016-10-27
2020-10-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ORLANDOS STETS
PREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2020-10-06
PIOTR KUCHARSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-15
2015-02-05
MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-02-05
2015-08-20
2014-05-15
2015-02-05
BUDOWLANYCH, 11, LISÓW, 42-714, LISÓW, POLSKA
2015-02-05
2019-01-17
LIPOWA, 12, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie