KRS 0000508039
NIP5671819037
REGON14075455500000
NazwaMB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 kwi 2014 (10 lat temu) 30 kwi 2014
Data usunięcia 28 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ŚWIĘTOKRZYSKA, 30, WARSZAWA, 00-116, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5671819037
data rejestracji 08 gru 2006
status Czynny
93823000070005231520000001
BS8230 Centrala
ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
33823000070005231520000014
BS8230 Centrala
ul. Płocka 28 09-100 płoński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #55 HOTELE I RESTAURACJE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNESŁAWOMIR BOROWSKI
Beneficjent
PAWEŁ TOMASZ MICHALAK
Beneficjent
SŁAWOMIR BOROWSKI
zgłaszający - komplementariusz
Wspólnik
2014-04-30
2022-11-28
14653119300000
SŁAWOMIR BOROWSKI
Wspólnik
2014-04-30
2018-06-07
PAWEŁ TOMASZ MICHALAK
Wspólnik
2014-04-30
2022-11-28
MAGDALENA BOROWSKA
Wspólnik
2018-06-07
2018-11-26
SŁAWOMIR BOROWSKI
Wspólnik
2018-11-26
2022-11-28
SŁAWOMIR BOROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
PAWEŁ TOMASZ MICHALAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SANMODZIELNIE - MB-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. - Z REPREZENTACJĄ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ - W OSOBACH - PREZESA ZARZĄDU - SŁAWOMIRA BOROWSKIEGO - PESEL 78093009417 PRAZ WICEPREZESA ZARZĄDU - PAWŁA TOMASZA MICHALAKA - PESEL - 69122301033.
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-30
2022-11-28
14653119300000
2014-04-30
2014-10-28
MB-NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMNDYTOWA
2014-04-30
2016-08-03
WŁOŚCIAŃSKA, 15, WARSZAWA, 01-710, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie