KRS 0000507706
NIP8561848944
REGON32151682100000
NazwaESOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaESOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 kwi 2014 (10 lat temu) 29 kwi 2014
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres MASZEWKO, 13, MASZEWKO, 72-130, MASZEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8561848944
data rejestracji 01 paź 2014
status Czynny
06124039011111001132010596
PEKAO I Oddział w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA
93124039011978001132010785
PEKAO I Oddział w Stargardzie
ul. Czarnieckiego 16 73-110 stargardzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGOJERZY BUTOKA
Beneficjent
JERZY BUTOKA
reprezentant
JERZY BUTOKA
Wspólnik
2014-04-29
2021-02-26
PRZEMYSŁAW KOŁŁĄTAJ
Wspólnik
2017-04-05
2017-08-10
Wspólnik
2017-08-10
2022-04-12
36609537900000
BRYGIDA ŁUCJA BUTOKA
Wspólnik
2021-02-26
2022-04-12
JERZY BUTOKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ESOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD W KTÓRYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WOBEC OSÓB TRZECICH SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-29
2017-04-05
32138587900000
PRZEMYSŁAW KOŁŁĄTAJ
Członek Organu Reprezentacji
2017-04-05
2017-08-10
Członek Organu Reprezentacji
2017-08-10
2022-04-12
36609537900000
2014-04-29
2017-04-05
DASSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2017-04-05
2017-08-10
PRZEMYSŁAW KOŁŁĄTAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie