KRS 0000507479
NIP9552356018
REGON32151284600000
NazwaFTS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFTS POLSKA
Data rejestracji 25 kwi 2014 (10 lat temu) 25 kwi 2014
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres HUBALCZYKÓW, 30, SZCZECIN, 70-776, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 25000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane podatkowe
NIP 9552356018
data rejestracji 03 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURARYSZARD ANTONI JACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2021-07-30
MARCIN DANIEL JACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2021-07-30
DAWID GABRIEL JACHNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-25
2021-07-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW JEDNOOSOBOWO.
ROBERT MAREK JACHNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-25
2018-04-09
2014-04-25
2021-07-30
SPÓŁKA AKCYJNA
2014-04-25
2021-07-30
FTS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2014-04-25
2021-07-30
HUBALCZYKÓW, 30, SZCZECIN, 70-776, SZCZECIN, POLSKA
2014-04-25
2021-07-30
5020Z - TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
2014-04-25
2021-07-30
5040Z - TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
2014-04-25
2021-07-30
5222A - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
2014-04-25
2021-07-30
5222B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
2014-04-25
2021-07-30
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2014-04-25
2021-07-30
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2014-04-25
2021-07-30
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2014-04-25
2021-07-30
4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2014-04-25
2021-07-30
4519Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2014-04-25
2021-07-30
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie