KRS 0000507425
NIP7010424337
REGON14723943100000
NazwaBT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBT DIUNA ARRAKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 maj 2014 (10 lat temu) 13 maj 2014
Data usunięcia 28 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SŁOWICZA, 33, WARSZAWA, 02-170, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7010424337
data rejestracji 04 cze 2014
status Czynny
16249000050000460053835720
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
75249000050000460070307392
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
07114021050000293988001002
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
10249000050000460028848434
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
24249000050000461273566538
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
34114021050000293988001001
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
50114021050000293988001004
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
59249000050000452096938817
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
77114021050000293988001003
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
42109018700000000156801119
SANPL 8 Oddział w Warszawie
pl. Zbawiciela 2 00-642 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHPIOTR SŁAWOMIR KOLASA
Beneficjent
AGATA JOANNA RYBACKA
zgłaszający - członek zarządu
AGATA JOANNA RYBACKA
Prokurent
2020-10-22
2022-02-28
PROKURA SAMOISTNA
JACEK RYSZARD HOŁYSZ
Prokurent
2015-09-29
2016-06-10
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA ALEKSANDRA JABŁOŃSKA
Prokurent
2016-06-10
2019-05-09
SAMOISTNA
DOROTA GRONO
Prokurent
2020-10-22
2022-02-28
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA MARTA KOTRUCHOW
Prokurent
2020-10-22
2022-02-28
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR SŁAWOMIR KOLASA
Wspólnik
2014-05-13
2022-02-28
ANNA KATARZYNA KOLASA
Wspólnik
2014-05-13
2020-04-16
PIOTR SŁAWOMIR KOLASA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-13
2022-02-28
14715005600000
2014-05-13
2015-09-29
FILTROWA, 30, WARSZAWA, 02-032, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie