KRS 0000507384
NIP9241903636
REGON08120542000000
Nazwa"SYSTEMA INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSYSTEMA INTERNATIONAL
Data rejestracji 24 kwi 2014 (10 lat temu) 24 kwi 2014
Data usunięcia 03 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENKIEWICZA, 7, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 26000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9241903636
data rejestracji 05 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACHMACIEJ BENJAMIN BARTOSZ
Wspólnik
2014-04-24
2017-10-12
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00; ZŁ
MONIKA JÓZEFA BARTOSZ
Wspólnik
2014-04-24
2017-10-12
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00; ZŁ
KRZYSZTOF HARASIMOWICZ
Wspólnik
2014-04-24
2017-10-12
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00; ZŁ
ARTUR WALDEMAR WÓJTOWICZ
Wspólnik
2017-10-12
2019-02-22
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ.
JAROMÍR FICEK
Wspólnik
2019-02-22
2023-10-03
260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ - BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA.
MONIKA JÓZEFA BARTOSZ
PREZES ZARZĄDU
2014-04-24
2017-10-12
MACIEJ BENJAMIN BARTOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-24
2017-10-12
KRZYSZTOF HARASIMOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-24
2017-10-12
ARTUR WALDEMAR WÓJTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-10-12
2019-02-22
JAROMÍR FICEK
PREZES ZARZĄDU
2019-02-22
2023-10-03
2014-04-24
2017-10-12
"HB-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-24
2017-10-12
NOWOGRÓDZKA, 115, ŻAGAŃ, 68-100, ŻAGAŃ, POLSKA
Km 1398/21
2022-04-27
2023-02-07
28106.81 PLN
VI Nc-e 2355756/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Podsiadło Kancelaria Komornicza nr XII w Tychach
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie