KRS 0000506306
NIP7331173318
REGON47150759900000
Nazwa"T-KRISS INVESTMENT GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaT-KRISS INVESTMENT GROUP
Data rejestracji 22 kwi 2014 (10 lat temu) 22 kwi 2014
Data usunięcia 31 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. REWOLUCJI 1905 R., 59, ŁÓDŹ, 90-216, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7331173318
data rejestracji 28 lut 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKRZYSZTOF RAFAŁ SZEWCZYK
Beneficjent
KRZYSZTOF RAFAŁ SZEWCZYK
reprezentant
KRZYSZTOF ADAM IZYDORCZYK
Wspólnik
2014-04-22
2016-10-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF RAFAŁ SZEWCZYK
Wspólnik
2014-04-22
2020-01-31
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ
SZYMON KONWERSKI
Wspólnik
2016-10-31
2020-01-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
BEATA LIDIA KOSTRZEWA
Wspólnik
2016-10-31
2020-01-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF RAFAŁ SZEWCZYK
Prokurent
2014-04-22
2020-01-31
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF RAFAŁ SZEWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD. DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁOTYCH - W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB - DLA WAŻNOŚCI KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA I PROKURENTA.
KRZYSZTOF ADAM IZYDORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-22
2016-10-26
SZYMON KONWERSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-10-26
2020-01-31
2014-04-22
2015-12-31
PIOTRKOWSKA, 270, ŁÓDŹ, 90-361, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie