KRS 0000506196
NIP7282797058
REGON10176012900000
NazwaSENNEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSENNEO
Data rejestracji 14 kwi 2014 (10 lat temu) 14 kwi 2014
Data usunięcia 05 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚLĄSKA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-217, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW #13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #14 PRODUKCJA ODZIEŻY #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHWspólnik
2014-04-14
2014-11-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
10140497200000
JOANA DARC SAMPAIO DA SILVA DĄBROWSKA
Wspólnik
2014-11-24
2020-05-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ROBERT DĄBROWSKI
Prokurent
2016-03-14
2020-05-05
PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARTŁOMIEJ PIOTR GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2014-11-24
JOANA DARC SAMPAIO DA SILVA DĄBROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-24
2016-03-14
ROBERT DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-11-24
2015-12-03
TOMASZ JAKUB RZEŹNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2020-05-05
2014-04-14
2014-11-24
OLECHOWSKA, 83, ŁÓDŹ, 92-403, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie