KRS 0000506116
NIP7382146277
REGON12309188100000
NazwaEUROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaEUROFIN LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 15 kwi 2014 (10 lat temu) 15 kwi 2014
Data usunięcia 26 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOJSKA POLSKIEGO, 84, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-603, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCHKRZYSZTOF TOMASZ PROKOP
Wspólnik
2014-04-15
2015-07-28
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24000 ZŁ
TADEUSZ JÓZEF BYKOWSKI
Wspólnik
2015-04-02
2018-10-26
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8500 ZŁ
PIOTR ALEKSANDER BYKOWSKI
Wspólnik
2015-04-02
2018-10-26
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8500 ZŁ
STANISŁAW WŁADYSŁAW PROKOP
Wspólnik
2015-07-28
2018-10-26
480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
ADAM DARIUSZ BYKOWSKI
Wspólnik
2015-04-02
2018-10-26
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8500 ZŁ
PIOTR ALEKSANDER BYKOWSKI
Prokurent
2015-04-02
2018-10-26
ODDZIELNA
ANDRZEJ WOŹNIAK
Powiernik
2016-03-03
2018-07-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PODPISYWANIA ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF TOMASZ PROKOP
PREZES ZARZĄDU
2014-04-15
2018-10-26
ADAM DARIUSZ BYKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-02
2018-10-26
2014-04-15
2016-03-03
EUROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-15
2015-04-02
WYSZYŃSKIEGO, 2, GORLICE, 38-300, GORLICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie